25 июля 2016 г. 3:00
Сын Плачкова возглавит управление атомно-промышленного комплекса Минэнерго
2609
С 3 августа 2006 года по 1 ноября 2007 года Иван Плачков занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации
Сын экс-председателя Одесской областной администрации Ивана Плачкова – Григорий стал победителем конкурса на должность начальника управления атомно-промышленного комплекса министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Григорий Плачков работал замдиректора по инвестициям и перспективному развитию НАЭК «Энергоатом». В июне Григорий Плачков ушел из «Энергоатома» и стал помощником министра энергетики Игоря Насалика.
Примечательно, что в 2012 году Григорий Плачков уже занимал должность начальника отдела Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Отец Григория Плачкова - Иван Плачков был министром энергетики при президентстве Леонида Кучмы в 1999 года. Также Иван Плачков был министром топлива и энергетики при президентстве Викторе Ющенко с 2005 по 2006 год.
С 3 августа 2006 года по 1 ноября 2007 года Иван Плачков занимал должность председателя Одесской областной гсударственной администрации.
После увольнения с этого поста назначен советником президента Украины Виктора Ющенко.
4 июня 2020 г. 13:22
Два новых министра в Украине: как нардепы-одесситы поддержали назначения24 апреля 2020 г. 18:12
Еще один экс-глава Одесской ОГА претендует на кресло в правительстве30 марта 2020 г. 14:56
Экс-главу Одесской облгосадминистрации Степанова не захотели назначать министром здравоохранения28 февраля 2020 г. 20:23
Двух бывших глав Одесской ОГА прочат в министры правительства Тигипко, - журналист27 января 2020 г. 19:24
Президент назначил глав в Арцизскую и Тарутинскую райгосадминистрации Одесской области23 января 2020 г. 12:41
Кандидатом в мэры Одессы хотят выдвинуть Николая Скорика17 января 2020 г. 14:40
Еще в двух райгосадминистрациях Одесской области сменились руководители15 января 2020 г. 8:50
Нардепы-одесситы согласились с назначением своего коллеги главой парламентского комитета13 января 2020 г. 16:20
Нардепа-одессита предлагают на пост председателя парламентского комитета по правовой политике4 января 2020 г. 10:12
В Одесской облгосадминистрации отчитались о закрытии девяти нелегальных заправок2 декабря 2019 г. 16:19
Начальник аппарата Одесской ОГА собрался в отставку24 ноября 2019 г. 12:49
Сайт Одесской ОГА опубликовал имена новых заместителей20 ноября 2019 г. 12:56
Верховный Суд Украины признал законной реадмиссию Михеила Саакашвили в Польшу20 ноября 2019 г. 8:49
Труханов назначил экс-нардепа Барвиненко своим советником